PISCINES MARINA ALTA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Germanies, 33
Código Postal 03760
Municipio Ondara
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social PISCINES MARINA ALTA SL
CIF B54053640
Fecha de Constitución 02/11/2005
Órgano Administración Administrador único
Propietario Teruel Sanchez Jose Ramon
VINCULACIONES DE PISCINES MARINA ALTA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PISCINES MARINA ALTA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Teruel Sanchez Jose Ramon | Liquidador | 18/11/2021 | 18/11/2021 |
Teruel Sanchez Jose Ramon | Socio Unico | 26/07/2011 | 18/11/2021 |
Teruel Sanchez Jose Ramon | Administrador Unico | 28/07/2011 | 18/11/2021 |
Dimech Perez Jorge | Administrador Solidario | 28/07/2011 | |
Teruel Sanchez Jose Ramon | Administrador Solidario | 28/07/2011 |
ACTOS BORME DE PISCINES MARINA ALTA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2989 , F 209, S 8, H A 95465, I/A 4 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2989 , F 209, S 8, H A 95465, I/A 4 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2989 , F 209, S 8, H A 95465, I/A 4 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2989 , F 209, S 8, H A 95465, I/A 4 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-03
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-155-03
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2989 , F 209, S 8, H A 95465, I/A 3 (28/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-151-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2989 , F 209, S 8, H A 95465, I/A 3 (28/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-151-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2989 , F 209, S 8, H A 95465, I/A 3 (28/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-151-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2989 , F 209, S 8, H A 95465, I/A 2 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-152-03