PIRUS BORGA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Valle, 15
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PIRUS BORGA SL
CIF B84544709
Capital Social 799200.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 21/12/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PIRUS BORGA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PIRUS BORGA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castañeda Perez Maria Luisa | Liquidador | 13/12/2022 | 13/12/2022 |
Perez Barez Pablo | Apoderado | 13/12/2022 | |
Sanchez De La Peña Jose Maria | Apoderado | 27/02/2013 | 13/12/2022 |
Sanchez De La Peña Jose Maria | Consejero Delegado Solidario | 13/12/2022 | |
Sanchez De La Peña Jose Maria | Presidente | 13/12/2022 | |
Sanchez De La Peña Jose Maria | Consejero | 13/12/2022 | |
Simon Zurita Torres Maria Paz | Apoderado | 27/02/2013 | 13/12/2022 |
Simon Zurita Torres Maria Paz | Consejero Delegado Solidario | 13/12/2022 | |
Simon Zurita Torres Maria Paz | Consejero | 13/12/2022 | |
Viñambres Gonzalez Maria Del Rocio | Apoderado | 27/02/2013 | 13/12/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PIRUS BORGA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22143 , F 18, S 8, H M 395046, I/A 9 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22143 , F 18, S 8, H M 395046, I/A 9 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22143 , F 18, S 8, H M 395046, I/A 9 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22143 , F 18, S 8, H M 395046, I/A 9 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22143 , F 18, S 8, H M 395046, I/A 9 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22143 , F 18, S 8, H M 395046, I/A 8 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22143 , F 17, S 8, H M 395046, I/A 7 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
Capital Anterior: | 29.380.600,00 | Euros |
Disminución de capital | 28.581.400,00 | Euros |
Capital Actual: | 799.200,00 | Euros |
Porcentaje: | 97,28 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22143 , F 17, S 8, H M 395046, I/A 6 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22143 , F 17, S 8, H M 395046, I/A 5 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-28
Apoderado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22143 , F 16, S 8, H M 395046, I/A 4 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-46-28