PIRCIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pep Ventura, 39
Código Postal 08243
Municipio Manresa
Provincia Barcelona
Razón Social PIRCIAL SL
CIF B66641564
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 10/11/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PIRCIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PIRCIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Rodriguez Maria Olga | Liquidador | 11/01/2018 | 11/01/2018 |
Garcia Rodriguez Maria Olga | Administrador Unico | 26/01/2016 | 11/01/2018 |
Orosa Mateos Jorge | Apoderado Solidario | 04/02/2016 | 11/01/2018 |
Moreno Amatriain Ignacio Manuel | Administrador Unico | 26/11/2015 | 26/01/2016 |
ACTOS BORME DE PIRCIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45079 , F 158, S 8, H B 476311, I/A 4 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45079 , F 158, S 8, H B 476311, I/A 4 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45079 , F 158, S 8, H B 476311, I/A 4 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45079 , F 157, S 8, H B 476311, I/A 3 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-08
- TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA,VIDEOGRAFICA Y TELEVISION EN GENERAL Y EN ESPECIAL,LA PROMOCION,DISTRIBUCION,PRODUCCION,IMPORTACION,EXPORTACION,COMPRAVENTA Y EXHIBICION DE PELICULAS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45079 , F 157, S 8, H B 476311, I/A 2 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-08
- CR DE SANTPEDOR Num.39 (MANRESA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45079 , F 157, S 8, H B 476311, I/A 2 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: MARIA OLGA GARCIA RODRIGUEZ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45079 , F 157, S 8, H B 476311, I/A 2 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45079 , F 157, S 8, H B 476311, I/A 2 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45079 , F 157, S 8, H B 476311, I/A 2 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45079 , F 156, S 8, H B 476311, I/A 1 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-08