PIRATA DRAGUT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cami Canal, 91
Código Postal 46024
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social PIRATA DRAGUT SL
CIF B97846463
Capital Social 53006.0 Euros
Actividad Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje
Fecha de Constitución 23/01/2007
Página Web www.piratadragut.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PIRATA DRAGUT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PIRATA DRAGUT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fort Cubero Alejandro | Apoderado | 02/03/2016 | 26/04/2021 |
Fort Cubero Alejandro | Administrador Unico | 08/03/2021 | 26/04/2021 |
Fort Cubero Alejandro | Liquidador Unico | 26/04/2021 | 26/04/2021 |
Vacas Chilet Pilar | Administrador Unico | 02/03/2016 | 08/03/2021 |
Fort Cubero Alejandro | Administrador Unico | 24/06/2009 | 02/03/2016 |
Grau Vilar Alejandro | Socio Unico | 24/06/2009 | 24/06/2009 |
Grau Vilar Alejandro | Administrador Solidario | 24/06/2009 | |
Grau Vilar Marcos | Administrador Unico | 24/06/2009 | 24/06/2009 |
Vives Sivera Jose Antonio | Administrador Solidario | 24/06/2009 |
ACTOS BORME DE PIRATA DRAGUT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8612, L 5900, F 72, S 8, H V 119468, I/A 11 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8612, L 5900, F 72, S 8, H V 119468, I/A 11 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8612, L 5900, F 72, S 8, H V 119468, I/A 11 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8612, L 5900, F 72, S 8, H V 119468, I/A 11 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8612, L 5900, F 72, S 8, H V 119468, I/A 11 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8612, L 5900, F 72, S 8, H V 119468, I/A 10 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8612, L 5900, F 72, S 8, H V 119468, I/A 10 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-46
- CMNO CANAL 91 - LOCALES 6 Y 7 AMPLIACION REAL CLU (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8612, L 5900, F 72, S 8, H V 119468, I/A 9 (06/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-176-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8612, L 5900, F 71, S 8, H V 119468, I/A 8 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8612, L 5900, F 71, S 8, H V 119468, I/A 7 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-46