PIPELINE 2011 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Castelar, 11
Código Postal 39004
Municipio Santander
Provincia Cantabria
Mapa Ver Mapa
Razón Social PIPELINE 2011 SL
CIF B76093236
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Fecha de Constitución 18/04/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PIPELINE 2011 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PIPELINE 2011 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cuesta Echevarria Jose Antonio | Liquidador | 02/12/2022 | 02/12/2022 |
Cuesta Echevarria Jose Antonio | Administrador Unico | 06/08/2014 | 02/12/2022 |
Cuesta Echevarria Jose Antonio | Administrador Mancomunado | 28/04/2011 | 06/08/2014 |
Lopez Rodriguez Faustino | Administrador Mancomunado | 28/04/2011 | 06/08/2014 |
ACTOS BORME DE PIPELINE 2011 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1086 , F 212, S 8, H S 29249, I/A 3 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1086 , F 212, S 8, H S 29249, I/A 3 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-39
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1086 , F 212, S 8, H S 29249, I/A 3 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-39
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1086 , F 212, S 8, H S 29249, I/A 3 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1086 , F 212, S 8, H S 29249, I/A 3 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-39
- C/ CASTELAR, Nº 11-BAJO (SANTANDER)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1086 , F 212, S 8, H S 29249, I/A 2 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-39
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 149 , F 83, S 8, H IF 6720, I/A 2 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 149 , F 83, S 8, H IF 6720, I/A 2 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 149 , F 83, S 8, H IF 6720, I/A 2 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 149 , F 82, S 8, H IF 6720, I/A 1 (28/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-35