PIOLET GESTION DEPORTIVA 2016 SL - EXTINGUIDA
Dirección social PQUE EMPRESARIAL ZUATZU, EDIFICIO URGULL, 1ªPLANTA
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social PIOLET GESTION DEPORTIVA 2016 SL
CIF B75164111
Capital Social 23002.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 27/09/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PIOLET GESTION DEPORTIVA 2016 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PIOLET GESTION DEPORTIVA 2016 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Echave Torres Javier | Administrador Unico | 11/05/2020 | 08/11/2021 |
Echave Torres Javier | Liquidador | 08/11/2021 | 08/11/2021 |
Diaz De Cerio Conejero Iñigo | Administrador Unico | 27/10/2016 | 11/05/2020 |
ACTOS BORME DE PIOLET GESTION DEPORTIVA 2016 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2768 , F 214, S 8, H SS 38983, I/A 4 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2768 , F 214, S 8, H SS 38983, I/A 4 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2768 , F 214, S 8, H SS 38983, I/A 4 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2768 , F 214, S 8, H SS 38983, I/A 4 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2768 , F 214, S 8, H SS 38983, I/A 3 (11/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-100-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2768 , F 214, S 8, H SS 38983, I/A 3 (11/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-100-20
Capital Anterior: | 3.002,00 | Euros |
Aumento de capital: | 20.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 23.002,00 | Euros |
Porcentaje: | 666,22 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2768 , F 213, S 8, H SS 38983, I/A 2 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2768 , F 211, S 8, H SS 38983, I/A 1 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-20
Dirección:PQUE EMPRESARIAL ZUATZU, EDIFICIO URGULL, 1ªPLANTA (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Comienzo de operaciones:27/09/16
Capital:3.002,00 Euros
Objeto social:la consultoría y el asesoramiento empresarial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2768 , F 211, S 8, H SS 38983, I/A 1 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-20