PINTURAS OTEMA SL - EXTINGUIDA
Municipio Valle de Egüés/Eguesibar
Provincia Navarra
Razón Social PINTURAS OTEMA SL
CIF B31664378
Actividad Pintura y acristalamiento
VINCULACIONES DE PINTURAS OTEMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PINTURAS OTEMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Brun Garisoain Ignacio | Liquidador Concursal | 16/03/2010 | 06/05/2011 |
Brun Garisoain Ignacio | Administrador Concursal | 16/03/2010 | 16/03/2010 |
Puyada Iribarren Jose Maria | Administrador Unico | 16/03/2010 |
ACTOS BORME DE PINTURAS OTEMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 696 , F 209, S 8, H NA 14401, I/A 8 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-31
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PINTURAS OTEMA SL
Nif:B31664378
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Inexistencia de bienes
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO UNO DE PAMPLONA
Número:1
Juez / Ponente:ILDEFONSO PRIETO GARCIA-NIETO
Parte Dispositiva:
Conclusión del concurso de acreedores y extinción de la Sociedad en procedimiento concursal
Fecha de Resolución:18/11/2010
Número Procedimiento Concursal:288/2009
Datos Registrales:
Tomo:
696
Libro:
0
Folio:
209
Hoja:
8-14401
Inscripción:
8
Fecha Inscripción06/05/2011
Registro:Registro Mercantil de Navarra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 696 , F 209, S 8, H NA 14401, I/A 8 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-31
- CONVERSION DE ANOTACION EN INSCRIPCION CONCURSAL. Fecha delAuto: 22/02/2010.APROBACION PLAN DE LIQUIDACION CONCURSAL. Fecha del Auto: 22/03/2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 696 , F 209, S 8, H NA014401, I/A00007 (24/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-104-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 696 , F 208, S 8, H NA014401, I/AB (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-31
- APERTURA LIQUIDACION CONCURSAL. Fecha del Auto: 22/02/2010.CESE DE CARGOS CONCURSALES. ADMINISTRADOR CONCURSAL: IGNACIOBRUN GARISOAIN (Nombrado en la inscripción: cesa en su cargo con fecha 22/02/2010).NOMBRAMIENTO DE CARGOS CONCURSALES.LIQUIDADOR CONCURSAL: IGNACIO BRUN GARISOAIN (Nombrado con fecha: 22/02/2010)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 696 , F 208, S 8, H NA014401, I/AB (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-31
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION ESTRUCTURA ORGANO ADMINISTRACION. LIQUIDADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 696 , F 208, S 8, H NA014401, I/AB (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-31
Liquidador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 696 , F 208, S 8, H NA014401, I/AB (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 696 , F 208, S 8, H NA014401, I/AB (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-31
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 696 , F 208, S 8, H NA014401, I/AB (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-31
- CONVERSION DE ANOTACION EN INSCRIPCION CONCURSAL. Fecha delAuto: 16/06/2009.NOMBRAMIENTO DE CARGOS CONCURSALES. ADMINISTRADOR CONCURSAL: IGNACIO BRUN GARISOAIN (Nombrado con fecha: 13/01/2010)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 696 , F 208, S 8, H NA014401, I/A00006 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-31