PINTURAS FONTECHA SL - EXTINGUIDA
Provincia León
Razón Social PINTURAS FONTECHA SL
CIF B24215949
Actividad Comercio al por mayor de productos químicos
VINCULACIONES DE PINTURAS FONTECHA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PINTURAS FONTECHA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fontecha Gutierrez Ignacio | Apoderado Solidario | 22/09/2009 | 17/02/2017 |
Fontecha Gutierrez Victor | Apoderado Solidario | 22/09/2009 | 17/02/2017 |
Gutierrez Bandera Amor | Administrador Unico | 17/02/2017 |
ACTOS BORME DE PINTURAS FONTECHA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 330 , F 165, S 8, H LE 16, I/A 6 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-24
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 330 , F 165, S 8, H LE 16, I/A 6 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-24
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 330 , F 165, S 8, H LE 16, I/A 6 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 330 , F 165, S 8, H LE 16, I/A 6 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-24
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2012-5-24
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-213-24
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-220-24
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 330 , F 165, S 8, H LE 16, I/A 5 (22/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-188-24