PINTURAPI SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ BARRIO SACONI 10
Código Postal 48950
Municipio Erandio
Provincia Bizkaia
Razón Social PINTURAPI SL
CIF B95689246
Capital Social 63000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 06/06/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PINTURAPI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PINTURAPI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguirre Urrutia Koldo | Apoderado | 23/07/2012 | 30/01/2015 |
Ayo Ugalde Unai | Apoderado | 23/07/2012 | 30/01/2015 |
Fornies Unzurrunzaga Alberto | Apoderado | 23/07/2012 | 30/01/2015 |
Fornies Unzurrunzaga Idoya | Apoderado | 23/07/2012 | 30/01/2015 |
Grijelmo Mintegui Juan Carlos | Administrador Unico | 18/06/2012 | 30/01/2015 |
Peña Hernandez Luis Enrique | Apoderado | 23/07/2012 | 30/01/2015 |
Perales Earle Eduardo | Apoderado | 23/07/2012 | 30/01/2015 |
Perales Earle Eduardo | Liquidador | 30/01/2015 | 30/01/2015 |
ACTOS BORME DE PINTURAPI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5298 , F 188, S 8, H BI 60527, I/A 5 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5298 , F 188, S 8, H BI 60527, I/A 5 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5298 , F 188, S 8, H BI 60527, I/A 5 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5298 , F 188, S 8, H BI 60527, I/A 5 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5298 , F 187, S 8, H BI 60527, I/A 4 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-48
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 60.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 63.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.000,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5298 , F 187, S 8, H BI 60527, I/A 3 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5299 , F 94, S 8, H BI 60527, I/A 2 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5299 , F 91, S 8, H BI 60527, I/A 1 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-48
Dirección:C/ BARRIO SACONI 10 (ERANDIO)
Comienzo de operaciones:06/06/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Promoción, comercialización de proyectos industriales y servicios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5299 , F 91, S 8, H BI 60527, I/A 1 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-48