PINK MINGO PRODUCCIONES AIE - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pujades, 77
Código Postal 08018
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PINK MINGO PRODUCCIONES AIE
CIF V87823639
Capital Social 0.0 Euros
Fecha de Constitución 28/04/2017
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Herreruela Salas Jordi
VINCULACIONES DE PINK MINGO PRODUCCIONES AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PINK MINGO PRODUCCIONES AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Herreruela Salas Jordi | Administrador Unico | 10/08/2018 | 14/08/2023 |
Mari De La Torre Jordi | Apoderado | 13/07/2018 | 14/08/2023 |
Mari De La Torre Jordi | Apoderado Solidario | 14/08/2023 | |
Fernandez De La Pradilla Benedicto Raul | Representante | 19/06/2017 | 10/08/2018 |
TADASANA ASESORES SL | Administrador Unico | 19/06/2017 | 10/08/2018 |
ACTOS BORME DE PINK MINGO PRODUCCIONES AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46695 , F 95, S 8, H B 527985, I/A 10 (14/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-159-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46695 , F 95, S 8, H B 527985, I/A 10 (14/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-159-08
- TRANSMISION DE PARTICIPACIONES EN LA AGRUPACION,PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIO DE "INMOBILIARIA MAR S.L." Y CAMBIOS EN LA PARTICIPACION EN LA AGRUPACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46695 , F 94, S 8, H B 527985, I/A 9 (26/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-167-08
- TRANSMISION DE PARTICIPACIONES EN LA AGRUPACION,PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIO DE "AICENCAR S.L." E INCORPORACION COMO SOCIOS DE "MINDFUL MUSIC SERVICES S.L." Y "BARCELONA EVENTS MUSICALS S.L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46695 , F 93, S 8, H B 527985, I/A 8 (26/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-167-08
- TRANSMISION DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA AGRUPACION,SEPARACION DE "BARCELONA EVENTS MUSICALS S.L." Y "MINDFUL MUSIC SERVEIS S.L." E INCORPORACION DE "AICENCAR S.L." COMO SOCIOS DE LA AGRUPACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46695 , F 92, S 8, H B 527985, I/A 7 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-08
- COMPRAVENTA DE PARTICIPACION,ADMISION DE "INMOBILIARIA MAR S.L." COMO SOCIO DE LA AGRUPACION Y CAMBIOS EN LOS PORCENTAJES SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46695 , F 92, S 8, H B 527985, I/A 6 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-08
- SEPARACION DE "KURMASANA S.L." Y "TADASANA ASESORES S.L." E INCORPORACION DE "BARCELONA EVENTS MUSICALS S.L." Y "MINDFUL MUSIC SERVICES S.L" COMO SOCIOS DE LA AGRUPACION COMO CONSECUENCIA DE LA CESION DE CUALIDAD DE SOCIOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46695 , F 91, S 8, H B 527985, I/A 5 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-08
- CL PUJADES, 77-79 ESC. P.2 PTA.7 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46695 , F 87, S 8, H B 527985, I/A 4 (07/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36059 , F 169, S 8, H M 647962, I/A 3 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-159-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36059 , F 169, S 8, H M 647962, I/A 3 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-159-28