PINAR DE LOS GAITANES SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social PINAR DE LOS GAITANES SL
CIF B83653535
Fecha de Constitución 07/05/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PINAR DE LOS GAITANES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PINAR DE LOS GAITANES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carrion Lopez De La Garma Maria Del Carmen | Administrador Unico | 23/08/2010 | 05/12/2016 |
Carrion Lopez De La Garma Maria Del Carmen | Liquidador | 05/12/2016 | 05/12/2016 |
Doctor Gonzalez Ana-maria | Apoderado | 11/02/2011 | 05/12/2016 |
Entrecanales Domecq Jose Manuel | Administrador Unico | 23/08/2010 |
ACTOS BORME DE PINAR DE LOS GAITANES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18859 , F 29, S 8, H M 328997, I/A 5 (05/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18859 , F 29, S 8, H M 328997, I/A 5 (05/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18859 , F 29, S 8, H M 328997, I/A 5 (05/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18859 , F 29, S 8, H M 328997, I/A 5 (05/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18859 , F 28, S 8, H M 328997, I/A 4 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-187-28
- LA COMERCIALIZACION, APLICACION Y DESARROLLO DE TECNICAS, TRATAMIENTOS Y ACTIVIDADES DE MUSICOTERAPIA EN HOSPITALES, EMPRESAS, ESCUELAS Y TODO TIPO DE ENTIDADES Y ORGANIZACIONES PUBLICAS O PRIVADAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18859 , F 28, S 8, H M 328997, I/A 3 (23/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18859 , F 28, S 8, H M 328997, I/A 3 (23/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18859 , F 28, S 8, H M 328997, I/A 3 (23/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-209-28