PINACLE SL - EXTINGUIDA
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social PINACLE SL
CIF B07404932
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Hagenaers Francois Alejandro Mauricio
VINCULACIONES DE PINACLE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PINACLE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Friedrich Olaf | Liquidador Solidario | 06/07/2018 | 06/07/2018 |
Friedrich Olaf | Socio único | 06/07/2018 | |
Friedrich Olaf | Administrador Solidario | 11/08/2011 | 06/07/2018 |
Hagenaers Francois Alejandro | Administrador Solidario | 16/08/2016 | 06/07/2018 |
Hagenaers Francois Alejandro Mauricio | Liquidador Solidario | 06/07/2018 | 06/07/2018 |
Hagenaers Francois Alejandro Mauricio | Administrador Solidario | 11/08/2011 | 06/07/2018 |
Hagenaers Francois Alejandro Mauricio | Socio Unico | 03/07/2009 | 06/07/2018 |
ACTOS BORME DE PINACLE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1599 , F 213, S 8, H PM 19465, I/A 14 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1599 , F 213, S 8, H PM 19465, I/A 14 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-07
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1599 , F 213, S 8, H PM 19465, I/A 14 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-07
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1599 , F 213, S 8, H PM 19465, I/A 14 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1599 , F 213, S 8, H PM 19465, I/A 13 (16/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-160-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-169-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1599 , F 213, S 8, H PM 19465, I/A 12 (11/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-178-07
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-213-07
- Rectificación de la inscripción 10&, en cuanto a la titularidad del Socio Unico, que debe ser Don Olaf Friedrich, y no Don Alejandro Mauricio Hagenaers Franois
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1599 , F 213, S 8, H PM 19465, I/A 11 (10/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-138-07