PILEA LASER SL - EXTINGUIDA
Municipio Majadahonda
Provincia Madrid
Razón Social PILEA LASER SL
CIF B82089384
Actividad Otras actividades sanitarias
Página Web www.laser2000estetica.com
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario AESTES DENTAL SL
VINCULACIONES DE PILEA LASER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PILEA LASER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AESTES DENTAL SL | Socio Unico | 01/09/2017 | 23/03/2018 |
Gonzalez Burgada Jordi | Administrador Mancomunado | 01/09/2017 | 23/03/2018 |
Olave Martin Juan | Administrador Mancomunado | 01/09/2017 | 23/03/2018 |
Aguilar Nicolas Juan | Administrador Solidario | 01/09/2017 | |
Millan Cortes Salvador | Administrador Solidario | 01/09/2017 | |
Perez Beato De Cos Maria Paz | Apoderado | 01/09/2017 |
ACTOS BORME DE PILEA LASER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13337 , F 61, S 8, H M 216120, I/A 7 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-28
- Cierre provisional de la hoja social por plazo de seis meses de conformidad con lo preceptuado en el artículo 231 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13337 , F 61, S 8, H M 216120, I/A 6M (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13337 , F 61, S 8, H M 216120, I/A 6 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13337 , F 61, S 8, H M 216120, I/A 5 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13337 , F 61, S 8, H M 216120, I/A 5 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13337 , F 61, S 8, H M 216120, I/A 5 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13337 , F 61, S 8, H M 216120, I/A 5 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-150-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-161-28