PIGOYSA DE INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social PIGOYSA DE INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE PIGOYSA DE INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PIGOYSA DE INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antoñanzas Alvear Luis | Consejero | 14/10/2009 | 16/01/2013 |
Bohigas Valero De Bernabe Gonzalo | Consejero | 16/01/2013 | |
DEUTSCHE BANK SAE | EntidDeposit | 16/01/2013 | |
DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC SA | Entidad Gestora | 16/01/2013 | |
Diaz Chimeno Pedro Pablo | Secretario No Consejero | 21/05/2010 | 16/01/2013 |
Gomez Pineda Goizueta Jaime | Presidente | 16/01/2013 | |
Gomez Pineda Goizueta Jaime | Consejero Delegado | 16/01/2013 | |
Gomez Pineda Goizueta Jaime | Consejero | 16/01/2013 | |
Gonzalez Calvo Carmen | Liquidador | 16/01/2013 | 16/01/2013 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 07/01/2009 | 16/01/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PIGOYSA DE INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24966 , F 77, S 8, H M 240088, I/A 21 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24966 , F 77, S 8, H M 240088, I/A 21 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-28
- REVOCADA LA DESIGNACION DE LA SOCIEDAD DE GESTION DE SISTEMAS DE REGISTRO COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES SA -IBERCLEAR- COMO ENTIDAD ENCARGADA DEL REGISTRO CONTABLE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24966 , F 77, S 8, H M 240088, I/A 21 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24966 , F 77, S 8, H M 240088, I/A 21 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-28
Consejero Delegado
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24966 , F 77, S 8, H M 240088, I/A 21 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-28
- Otras modificaciones estatutarias: 1. Denominación social y régimen jurídico. Designación del Depositario.-. 13. Régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24966 , F 77, S 8, H M 240088, I/A 20 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-210-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-199-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24966 , F 77, S 8, H M 240088, I/A 19 (21/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-104-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24966 , F 77, S 8, H M 240088, I/A 19 (21/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-104-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-17-28