PIENSOS SAN MARCOS SA - EXTINGUIDA
Municipio Fene
Provincia A Coruña
Razón Social PIENSOS SAN MARCOS SA
CIF A15088206
Actividad Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales
Órgano Administración Administrador único
Propietario AGROEUME SL
VINCULACIONES DE PIENSOS SAN MARCOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PIENSOS SAN MARCOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROEUME SL | Socio Unico | 28/07/2015 | 03/08/2015 |
Agromartin Viñas Modesto | Administrador Unico | 28/07/2015 | 03/08/2015 |
Agromartin Viñas Modesto | Liquidador | 03/08/2015 | 03/08/2015 |
Serantes Lamas Carlos | Administrador Unico | 04/02/2015 | 28/07/2015 |
Serantes Lamas Carlos | Administrador Unico | 15/03/2012 |
ACTOS BORME DE PIENSOS SAN MARCOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1352 , F 182, S 8, H C 9294, I/A 7 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1352 , F 182, S 8, H C 9294, I/A 7 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1352 , F 182, S 8, H C 9294, I/A 6 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1352 , F 182, S 8, H C 9294, I/A 6 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1352 , F 182, S 8, H C 9294, I/A 6 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1352 , F 182, S 8, H C 9294, I/A 5 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1352 , F 182, S 8, H C 9294, I/A 5 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1352 , F 182, S 8, H C 9294, I/A 5 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-15
- Otras modificaciones estatutarias: 8. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1352 , F 182, S 8, H C 9294, I/A 4 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1352 , F 182, S 8, H C 9294, I/A 4 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-15