PIEDRAS Y MARMOLES IRUN SL - EXTINGUIDA
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social PIEDRAS Y MARMOLES IRUN SL
CIF B20628418
Actividad Otras industrias manufactureras n.c.o.p.
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PIEDRAS Y MARMOLES IRUN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PIEDRAS Y MARMOLES IRUN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Herran Rodriguez Alicia | Liquidador | 02/11/2021 | 02/11/2021 |
Herran Rodriguez Alicia | Administrador Solidario | 14/02/2009 | 02/11/2021 |
Rodriguez Gonzalez Manuel | Administrador Solidario | 14/02/2009 | 02/11/2021 |
ACTOS BORME DE PIEDRAS Y MARMOLES IRUN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1697 , F 60, S 8, H SS 14283, I/A 3 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1697 , F 60, S 8, H SS 14283, I/A 3 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1697 , F 60, S 8, H SS 14283, I/A 3 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-20
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1697 , F 60, S 8, H SS 14283, I/A 3 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-213-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-191-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-246-20
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2009)
CVE: BORME-B-2009-59-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1697 , F 60, S 8, H SS 14283, I/A 2 (14/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-20