PICOS Y PALAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Islas Baleares, 38
Código Postal 28223
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PICOS Y PALAS SA
CIF A28574820
Capital Social 1286810.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PICOS Y PALAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PICOS Y PALAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ramos Caprani Eduardo | Consejero Delegado Solidario | 05/06/2014 | 29/09/2015 |
Ramos Caprani Eduardo | Consejero | 05/06/2014 | 29/09/2015 |
Ramos Caprani Laura | Consejero Delegado Solidario | 05/06/2014 | 29/09/2015 |
Ramos Caprani Laura | Consejero | 05/06/2014 | 29/09/2015 |
Ramos Caprani Marta | Consejero Delegado Solidario | 05/06/2014 | 29/09/2015 |
Ramos Caprani Marta | Secretario | 05/06/2014 | 29/09/2015 |
Ramos Caprani Marta | Consejero | 05/06/2014 | 29/09/2015 |
Ramos Caprani Marta | Apoderado | 29/09/2015 | |
Ramos Caprani Monica | Consejero Delegado Solidario | 05/06/2014 | 29/09/2015 |
Ramos Caprani Monica | Consejero | 05/06/2014 | 29/09/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PICOS Y PALAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069 , F 27, S 8, H M 83137, I/A 16 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069 , F 27, S 8, H M 83137, I/A 16 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069 , F 27, S 8, H M 83137, I/A 16 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069 , F 27, S 8, H M 83137, I/A 16 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069 , F 26, S 8, H M 83137, I/A 15 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-28
Capital Anterior: | 106.640,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.180.170,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.286.810,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.106,69 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069 , F 26, S 8, H M 83137, I/A 15 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-28
Capital Anterior: | 103.374,08 | Euros |
Aumento de capital: | 3.265,92 | Euros |
Capital Actual: | 106.640,00 | Euros |
Porcentaje: | 3,16 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069 , F 26, S 8, H M 83137, I/A 15 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-28
- C/ ISLAS BALEARES, 38 (POZUELO DE ALARCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069 , F 26, S 8, H M 83137, I/A 14 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069 , F 26, S 8, H M 83137, I/A 14 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-198-28