PICKENPACK EUROPE GMBH IBERIA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alfonso XII, 30
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PICKENPACK EUROPE GMBH IBERIA
Capital Social 0.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios
Fecha de Constitución 20/08/2012
VINCULACIONES DE PICKENPACK EUROPE GMBH IBERIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PICKENPACK EUROPE GMBH IBERIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Brockmann Petra | Apoderado | 13/09/2012 | 01/08/2014 |
Dillon- Corneck Thomas | Director | 13/09/2012 | 01/08/2014 |
Fullgrabe Jens | Apoderado | 13/09/2012 | 01/08/2014 |
Kellner Carsten | Apoderado | 13/09/2012 | 01/08/2014 |
Knuf Detlef | Director | 13/09/2012 | 01/08/2014 |
Kohls Wolfgang | Director | 13/09/2012 | 01/08/2014 |
Meyer Stefan | Apoderado | 01/08/2014 | 01/08/2014 |
MONEREO MEYER ABOGADOS SLP | Apoderado | 13/09/2012 | 01/08/2014 |
MONEREO MEYER ABOGADOS SLP | Apoderado | 01/08/2014 | 01/08/2014 |
Niemann Bjorn | Apoderado | 13/09/2012 | 01/08/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PICKENPACK EUROPE GMBH IBERIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30245 , F 39, S 8, H M 544389, I/A 3 (01/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-151-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30245 , F 39, S 8, H M 544389, I/A 3 (01/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-151-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30245 , F 39, S 8, H M 544389, I/A 3 (01/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-151-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30245 , F 39, S 8, H M 544389, I/A 3 (01/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-151-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30245 , F 39, S 8, H M 544389, I/A 3 (01/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-151-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30245 , F 39, S 8, H M 544389, I/A 2 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-28
Repre.Fiscal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30245 , F 39, S 8, H M 544389, I/A 2 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-28
Apoderado
Repre.Fiscal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30245 , F 35, S 8, H M 544389, I/A 1 (13/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-28
Dirección:C/ ALFONSO XII 30 - 5º (MADRID)
Comienzo de operaciones:20/08/12
Capital:0 Ptas
Objeto social:EL COMERCIO CON ALIMENTOS, ESPECIALMENTE CON PESCADOS, INCLUIDO LA IMPORTACION Y EXPORTACION ASI COMO TODOS LOS NEGOCIOS RELACIONADOS CON ELLO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30245 , F 35, S 8, H M 544389, I/A 1 (13/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-28