PIBAI TECNOCONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Doctor Ferran, 24
Código Postal 08034
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social PIBAI TECNOCONSULTING SL
CIF B64534423
Actividad Actividades de consultoría informática
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PIBAI TECNOCONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PIBAI TECNOCONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baiges Balleste Rosa Maria | Liquidador | 11/01/2022 | 11/01/2022 |
Piñol Baiges Jordi | Administrador Unico | 03/12/2010 | 11/01/2022 |
Piñol Pujol Jorge | Apoderado | 21/03/2011 | 11/01/2022 |
Piñol Pujol Jorge | Administrador Unico | 03/12/2010 |
ACTOS BORME DE PIBAI TECNOCONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39548 , F 106, S 8, H B 349960, I/A 5 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39548 , F 106, S 8, H B 349960, I/A 5 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39548 , F 106, S 8, H B 349960, I/A 5 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39548 , F 106, S 8, H B 349960, I/A 4 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-62-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39548 , F 106, S 8, H B 349960, I/A 3 (03/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39548 , F 106, S 8, H B 349960, I/A 3 (03/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-204-08