PIANO BLAU PRODUCCIONS SA - EXTINGUIDA
Municipio Granollers
Provincia Barcelona
Razón Social PIANO BLAU PRODUCCIONS SA
CIF A62069018
Actividad Actividades de grabación de sonido y edición musical
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PIANO BLAU PRODUCCIONS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PIANO BLAU PRODUCCIONS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Jose Joan | Liquidador | 10/04/2015 | 10/04/2015 |
Diaz Jose Juan | Administrador Unico | 14/09/2012 | 10/04/2015 |
Diaz Jose Juan | Administrador Solidario | 05/10/2009 | 14/09/2012 |
Sanchez Mauri Juan | Administrador Solidario | 05/10/2009 | 14/09/2012 |
Herrador Candela Juan | Apoderado | 05/10/2009 |
ACTOS BORME DE PIANO BLAU PRODUCCIONS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32007 , F 31, S 8, H B 203874, I/A 9 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-72-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32007 , F 31, S 8, H B 203874, I/A 9 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-72-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32007 , F 31, S 8, H B 203874, I/A 9 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-72-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.11:MODIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL.MODIFICACION DEL PLAZO DE DURACION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32007 , F 30, S 8, H B 203874, I/A 8 (14/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32007 , F 30, S 8, H B 203874, I/A 8 (14/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32007 , F 30, S 8, H B 203874, I/A 8 (14/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32007 , F 30, S 8, H B 203874, I/A 7 (05/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-198-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32007 , F 30, S 8, H B 203874, I/A 6 (05/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-198-08