PIAMONTAN INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda del Ferrocarril, 21
Código Postal 33430
Municipio Carreño
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social PIAMONTAN INVERSIONES SL
CIF B52574357
Capital Social 80005.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 10/09/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PIAMONTAN INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PIAMONTAN INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mendez Rodriguez Jesus | Apoderado | 16/09/2019 | 31/07/2024 |
Mendez Rodriguez Maria | Administrador Unico | 16/09/2019 | 31/07/2024 |
Mendez Rodriguez Maria | Liquidador | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
ACTOS BORME DE PIAMONTAN INVERSIONES SL
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los Estatutos : 5. Capital
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 55561, I/A 3 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-33
Capital Anterior: | 3.005,00 | Euros |
Aumento de capital: | 77.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 80.005,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.562,40 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 55561, I/A 3 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-33
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 55561, I/A 4 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 55561, I/A 4 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 55561, I/A 4 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 55561, I/A 4 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4366 , F 92, S 8, H AS 55561, I/A 2 (16/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4366 , F 91, S 8, H AS 55561, I/A 1 (16/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-33
Dirección:AVDA DEL FERROCARRIL 21-1º D - CANDAS (CARREÑO)
Comienzo de operaciones:10/09/19
Capital:3.005,00 Euros
Objeto social:CNAE: 6810. En aquellas actividades que tuvieran carácter profesional la sociedad actuará como intermediaria. Objeto: La compraventa, administración y explotación de fincas rústicas y urbanas, el arrendamiento de los inmuebles que sean propiedad de la sociedad. Los servicios relativos a la propiedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4366 , F 91, S 8, H AS 55561, I/A 1 (16/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-33