PI DEL MOLI SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Font del Pouet, 1
Código Postal 03550
Municipio Sant Joan d'Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social PI DEL MOLI SA
CIF A53674800
Actividad Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
Propietario BONNYSA HEREDAD SL
VINCULACIONES DE PI DEL MOLI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PI DEL MOLI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BONNYSA HEREDAD SL | Socio Unico | 18/06/2014 | 02/08/2018 |
Valor Valor Rafael Nicolas | Administrador Unico | 10/01/2011 | 02/08/2018 |
ACTOS BORME DE PI DEL MOLI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2551 , F 95, S 8, H A 71061, I/A 10 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2551 , F 95, S 8, H A 71061, I/A 10 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-03
- 1. Negocios sobre toda clase de bienes inmuebles, solares, terrenos, fincas y edificaciones; y operaciones inmobiliarias tales como promociones, parcelaciones, construcciones y urbanizaciones.- 2.- Prestación de servicios de asesoramiento contable, comercial y fiscal, así como servicios de mera gest
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2551 , F 95, S 8, H A 71061, I/A 9 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-238-03
- C/ LA FONT DEL POHUET 1 (SANT JOAN D'ALACANT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2551 , F 95, S 8, H A 71061, I/A 9 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-238-03
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/6
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2551 , F 95, S 8, H A 71061, I/A 8 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-74-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2551 , F 95, S 8, H A 71061, I/A 8 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-74-03
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2551 , F 95, S 8, H A 71061, I/A 7 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-03
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-151-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2551 , F 95, S 8, H A 71061, I/A 6 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-12-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-164-03