PHUKET SA - EXTINGUIDA
Dirección social Av Maria Fortuny, 87
Municipio Reus
Provincia Tarragona
Razón Social PHUKET SA
CIF A43200476
Capital Social 91520.0 Euros
Actividad Otros servicios de información n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PHUKET SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PHUKET SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Belmonte Pozo Enrique | Consejero | 17/08/2012 | 09/09/2015 |
Belmonte Pozo Enrique | Liquidador Solidario | 09/09/2015 | 09/09/2015 |
De La Sotilla Tapias Jose Maria | Consejero Delegado Solidario | 17/08/2012 | 09/09/2015 |
De La Sotilla Tapias Jose Maria | Presidente | 17/08/2012 | 09/09/2015 |
De La Sotilla Tapias Jose Maria | Consejero | 17/08/2012 | 09/09/2015 |
De La Sotilla Tapias Jose Maria | Liquidador Solidario | 09/09/2015 | 09/09/2015 |
Liarte Lisa Jose Luis | Secretario | 17/08/2012 | 09/09/2015 |
Liarte Lisa Jose Luis | Consejero Delegado Solidario | 17/08/2012 | 09/09/2015 |
Liarte Lisa Jose Luis | Consejero | 17/08/2012 | 09/09/2015 |
Liarte Lisa Jose Luis | Liquidador Solidario | 09/09/2015 | 09/09/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PHUKET SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 180, S 8, H T 3612, I/A 19 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 180, S 8, H T 3612, I/A 19 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-43
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 180, S 8, H T 3612, I/A 19 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-43
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 180, S 8, H T 3612, I/A 19 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-43
Capital Anterior: | 211.552,00 | Euros |
Disminución de capital | 120.032,00 | Euros |
Capital Actual: | 91.520,00 | Euros |
Porcentaje: | 56,74 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 61, S 8, H T 3612, I/A 18 (26/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-166-43
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 61, S 8, H T 3612, I/A 17 (17/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-43
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 61, S 8, H T 3612, I/A 17 (17/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-43
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-186-43
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-159-43
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-190-43