PHPLABS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Bruselas, 19
Código Postal 38679
Municipio Adeje
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social PHPLABS SL
CIF B76801042
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 17/06/2019
Órgano Administración Administrador único
Propietario Viglione Alessandro
VINCULACIONES DE PHPLABS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PHPLABS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Viglione Alessandro | Socio Unico | 10/07/2019 | 27/11/2020 |
Viglione Alessandro | Administrador Unico | 10/07/2019 | 27/11/2020 |
Viglione Alessandro | Liquidador | 27/11/2020 | 27/11/2020 |
ACTOS BORME DE PHPLABS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3631 , F 185, S 8, H TF 62937, I/A 3 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3631 , F 185, S 8, H TF 62937, I/A 3 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3631 , F 185, S 8, H TF 62937, I/A 3 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3631 , F 185, S 8, H TF 62937, I/A 3 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-38
- Artículo 2..- Objeto.- La sociedad tiene por objeto las actividades que se relacionan a continuación: 1) Principalmente "C.N.A.E 5829. Edición de otros programas informáticos". 2) Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la Informática. 3) Servicios de información. 4) Comercio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3631 , F 184, S 8, H TF 62937, I/A 2 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-38
- Otras modificaciones estatutarias: 16. Organización y de la administración de la sociedad.-Artículo 16..- El nombramiento y separación de los Administradores, que en los casos de las opciones a), b) y c) del precedente artículo podrán no ser socios, corresponde a la Junta General. El nombramiento surtirá efecto desde el momento de
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3631 , F 184, S 8, H TF 62937, I/A 2 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3631 , F 183, S 8, H TF 62937, I/A 1 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3631 , F 183, S 8, H TF 62937, I/A 1 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-38
Dirección:AVDA BRUSELAS 19 - LOCAL 2, COSTA ADEJE (ADEJE)
Comienzo de operaciones:17/06/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La sociedad tiene por objeto las actividades que se relacionan a continuación, si bien, tiene por actividad principal la correspondiente al código "58.29 Edición de otros programas informáticos", de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE 2009): 62 Programación, consultoría y
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3631 , F 183, S 8, H TF 62937, I/A 1 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-38