PHOENIX GESTION DE INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social URB CALAFAT, PASSATGE PALANGRE 5B-36
Código Postal 43860
Municipio L'Ametlla de Mar
Provincia Tarragona
Razón Social PHOENIX GESTION DE INVERSIONES SL
CIF B43301068
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PHOENIX GESTION DE INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PHOENIX GESTION DE INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Jaraquemada Maria Blanca | Administrador Unico | 30/08/2012 | 14/03/2016 |
Garcia Jaraquemada Maria Blanca | Liquidador | 14/03/2016 | 14/03/2016 |
Garcia Jaraquemada Maria Blanca | Administrador Solidario | 18/11/2010 | 30/08/2012 |
Mangrane Roig Antonio | Administrador Solidario | 18/11/2010 | 30/08/2012 |
Mangrane Roig Antonio | Administrador Unico | 18/11/2010 |
ACTOS BORME DE PHOENIX GESTION DE INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 722 , F 224, S 8, H T 1198, I/A 12 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 722 , F 224, S 8, H T 1198, I/A 12 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 722 , F 224, S 8, H T 1198, I/A 12 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 722 , F 224, S 8, H T 1198, I/A 12 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-43
- 2011
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2012)
CVE: BORME-B-2012-208-43
- URB CALAFAT, PASSATGE PALANGRE 5B-36 (AMETLLA DE MAR (L'))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 722 , F 223, S 8, H T 1198, I/A 11 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-177-43
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 722 , F 223, S 8, H T 1198, I/A 11 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-177-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 722 , F 223, S 8, H T 1198, I/A 11 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-177-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 722 , F 223, S 8, H T 1198, I/A 11 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-177-43
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 722 , F 223, S 8, H T 1198, I/A 10 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-43