PHOENIX DESIGN STUDIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Tablas de Daimiel, 2
Código Postal 28924
Municipio Alcorcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PHOENIX DESIGN STUDIOS SL
CIF B86455920
Capital Social 3009.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 02/05/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PHOENIX DESIGN STUDIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PHOENIX DESIGN STUDIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Audubert Du Theil Fernandez De La Puente Marta | Administrador Unico | 25/04/2017 | 29/10/2021 |
Audubert Du Theil Fernandez De La Puente Marta | Liquidador | 29/10/2021 | 29/10/2021 |
ALCOR CONSULTING DE ECONOMISTAS SL | Administrador Unico | 01/03/2016 | 25/04/2017 |
Cabornero Cortezon Luis Carlos | Representante | 01/03/2016 | 25/04/2017 |
Audubert Du Theil Fernandez De La Puente Marta | Administrador Unico | 05/02/2014 | 01/03/2016 |
Audubert Du Theil Fernandez De La Puente Marta | Administrador Solidario | 14/05/2012 | 05/02/2014 |
Garcia Mendoza Miriam | Administrador Solidario | 14/05/2012 | 05/02/2014 |
ACTOS BORME DE PHOENIX DESIGN STUDIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29935 , F 7, S 8, H M 538746, I/A 5 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29935 , F 7, S 8, H M 538746, I/A 5 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29935 , F 7, S 8, H M 538746, I/A 5 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29935 , F 7, S 8, H M 538746, I/A 5 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29935 , F 7, S 8, H M 538746, I/A 4 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29935 , F 7, S 8, H M 538746, I/A 4 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29935 , F 6, S 8, H M 538746, I/A 3 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29935 , F 6, S 8, H M 538746, I/A 3 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICA EL ARTICULO 20 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, RELATIVO A LA RETRIBUCION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29935 , F 6, S 8, H M 538746, I/A 2 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29935 , F 6, S 8, H M 538746, I/A 2 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-28