PHATYAUTO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Torre de Don Miguel, 34
Código Postal 28031
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PHATYAUTO SL
CIF B87854469
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros
Fecha de Constitución 15/06/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PHATYAUTO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PHATYAUTO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Gonzalez Jose Luis | Administrador Unico | 02/03/2024 | |
Fernandez Gonzalez Jorge | Liquidador | 02/03/2024 | 02/03/2024 |
Hernanz Arbeloa Jose-ramon | Administrador Unico | 02/09/2019 | 02/03/2024 |
Jose Ramon Hernanz Arbeloa | Administrador Unico | 15/09/2017 | 02/09/2019 |
ACTOS BORME DE PHATYAUTO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36337 , F 116, S 8, H M 652861, I/A 4 (02/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36337 , F 116, S 8, H M 652861, I/A 4 (02/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36337 , F 116, S 8, H M 652861, I/A 4 (02/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36337 , F 116, S 8, H M 652861, I/A 4 (02/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-28
- C/ TORRE DE DON MIGUEL 34 1º - IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36337 , F 116, S 8, H M 652861, I/A 3 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-28
- Se publicó por error en la inscripción 2ª el nombramiento de HERNANZ ARBELOA JOSE-RAMON como administrador único, siendo lo correcto DIAZ GONZALEZ JOSE LUIS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36337 , F 115, S 8, H M 652861, I/A 2 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36337 , F 115, S 8, H M 652861, I/A 2 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-172-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36337 , F 115, S 8, H M 652861, I/A 2 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-172-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36337 , F 113, S 8, H M 652861, I/A 1 (15/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-182-28
Dirección:AVDA CID CAMPEADOR 1 (NAVALCARNERO)
Comienzo de operaciones:15/06/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:El arrendamiento de vehículos con conductor. Las actividades enumeradas podrán también ser desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la participación en otras sociedades con objeto idéntico o análogo a la presente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36337 , F 113, S 8, H M 652861, I/A 1 (15/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-182-28