PHARMAZAM SA - EXTINGUIDA
Municipio Santa Perpètua de Mogoda
Provincia Barcelona
Razón Social PHARMAZAM SA
CIF A59622720
Actividad Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Sebastiano Castorina
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE PHARMAZAM SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PHARMAZAM SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barbachano Sanchez Marta | Apoderado | 12/11/2012 | 28/05/2013 |
De Ferrater Guasch Margarita | Apoderado | 12/11/2012 | 28/05/2013 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 09/05/2012 | 28/05/2013 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 08/08/2011 | 28/05/2013 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 11/08/2010 | 28/05/2013 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 30/07/2009 | 28/05/2013 |
Elena Zambon | Consejero | 30/04/2013 | 28/05/2013 |
Esteras Serra Antonio | Apoderado | 12/11/2012 | 28/05/2013 |
Lucio Gutierrez Eulogio | Apoderado | 12/11/2012 | 28/05/2013 |
Martin Losada Antonio | Apoderado | 12/11/2012 | 28/05/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PHARMAZAM SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39168 , F 219, S 8, H B 11147, I/A 48 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39168 , F 219, S 8, H B 11147, I/A 48 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39168 , F 219, S 8, H B 11147, I/A 47 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-08
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39168 , F 219, S 8, H B 11147, I/A 47 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39168 , F 215, S 8, H B 11147, I/A 46 (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39168 , F 214, S 8, H B 11147, I/A 45 (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39168 , F 214, S 8, H B 11147, I/A 44 (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39168 , F 214, S 8, H B 11147, I/A 44 (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39168 , F 214, S 8, H B 11147, I/A 43 (09/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-94-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39168 , F 214, S 8, H B 11147, I/A 42 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-08