PHARMAQ SPAIN AQUA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno Zarzuela, 12
Código Postal 28023
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PHARMAQ SPAIN AQUA SL
CIF B87235297
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades veterinarias
Fecha de Constitución 20/03/2015
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Pharmaq As
VINCULACIONES DE PHARMAQ SPAIN AQUA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PHARMAQ SPAIN AQUA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gronlie Nils Arne | Secretario | 13/04/2015 | 01/06/2023 |
Gronlie Nils Arne | Consejero | 13/04/2015 | 01/06/2023 |
Guijarro De La Cal Roberto | Liquidador | 01/06/2023 | 01/06/2023 |
Guijarro Roberto | Vicesecretario No Consejero | 13/04/2015 | 01/06/2023 |
Guijarro Roberto | Apoderado | 13/04/2015 | 01/06/2023 |
Martinsen Bernt | Presidente | 13/04/2015 | 01/06/2023 |
Martinsen Bernt | Consejero | 13/04/2015 | 01/06/2023 |
Pharmaq As | Socio Unico | 13/04/2015 | 01/06/2023 |
Valderhaug Laurits | Consejero | 13/04/2015 | 01/06/2023 |
ACTOS BORME DE PHARMAQ SPAIN AQUA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33339 , F 4, S 8, H M 600032, I/A 3 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33339 , F 4, S 8, H M 600032, I/A 3 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33339 , F 4, S 8, H M 600032, I/A 3 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-28
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33339 , F 4, S 8, H M 600032, I/A 3 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-28
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/11
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33339 , F 4, S 8, H M 600032, I/A 2 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-28
Apoderado
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33339 , F 1, S 8, H M 600032, I/A 1 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33339 , F 1, S 8, H M 600032, I/A 1 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-28
Dirección:C/ CAMINO DE LA ZARZUELA 12 2º D (MADRID)
Comienzo de operaciones:20/03/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La importación, exportación, etiquetado, compra, venta distribución y comercialización de cualesquiera productos relacionados con la salud de los animales, así como la prestación de servicios relacionados con dichos productos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33339 , F 1, S 8, H M 600032, I/A 1 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-28