PH7 FOOD INGREDIENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Crom, 14
Código Postal 08940
Municipio Cornellà de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PH7 FOOD INGREDIENTS SL
CIF B84333178
Actividad Procesado de pescados, crustáceos y moluscos
Fecha de Constitución 29/04/2005
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único BARCELONESA DE DROGAS Y PRODUCTOS QUIMICOS SA
VINCULACIONES DE PH7 FOOD INGREDIENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PH7 FOOD INGREDIENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BARCELONESA DE DROGAS Y PRODUCTOS QUIMICOS SA | Administrador Unico | 23/11/2016 | 27/02/2018 |
Collell Galceran Albert | Apoderado Solidario | 28/12/2016 | 27/02/2018 |
Collell Galceran Enric | REPR.143 RRM | 23/11/2016 | 27/02/2018 |
Cuartero Sanchez Luis | Administrador Solidario | 23/11/2016 | |
Dominguez Hurtado Antonio Pedro | Administrador Solidario | 23/11/2016 |
ACTOS BORME DE PH7 FOOD INGREDIENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45650 , F 185, S 8, H B 494625, I/A 7 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45650 , F 185, S 8, H B 494625, I/A 7 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO: BARCELONESA DE DROGAS Y PRODUCTOS QUIMICOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45650 , F 185, S 8, H B 494625, I/A 6 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45650 , F 184, S 8, H B 494625, I/A 5 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-08
- CL CROM NUMERO 14, POLIGONO INDUSTRIAL FAMADES (CORNELLA DE LLOBREGAT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45650 , F 183, S 8, H B 494625, I/A 4 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45650 , F 183, S 8, H B 494625, I/A 4 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45650 , F 183, S 8, H B 494625, I/A 4 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-221-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-213-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2008)
CVE: BORME-B-2009-4-28