PFA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social PFA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES SA
CIF A83993006
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Nombres Anteriores
- SERVICIOS Y ASESORAMIENTO EMPRESARIAL DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS GRUPO PFA SA
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único SERVICIOS Y ASESORAMIENTO EMPRESARIAL GRUPO PFA SL
VINCULACIONES DE PFA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PFA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benito Lopel Alfredo | Apoderado | 30/09/2013 | 14/03/2017 |
De Federico Garcia Wenceslao | Representante | 20/04/2016 | 14/03/2017 |
De Miguel Martinez Gonzalo | Apoderado | 30/09/2013 | 14/03/2017 |
Fernandez Rosende Luis Carlos | Apoderado | 30/09/2013 | 14/03/2017 |
Lopez Gonzalez Ana Isabel | Apoderado | 06/03/2015 | 14/03/2017 |
Romero Sanz De Madrid Carlos | Administrador Concursal | 09/01/2017 | 14/03/2017 |
SERVICIOS Y ASESORAMIENTO EMPRESARIAL GRUPO PFA SL | Administrador Unico | 20/04/2016 | 14/03/2017 |
Yebra Martin Antonio | Apoderado | 06/03/2015 | 14/03/2017 |
Perez Fadon Majo Daniel | Apoderado | 21/07/2015 | 27/05/2016 |
GRUPO NOECOR SL | Administrador Unico | 20/01/2010 | 20/04/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PFA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20320 , F 71, S 8, H M 359261, I/A 15 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PFA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES SA
Nif:A83993006
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:2
Juez / Ponente:ANDRES SANCHEZ MAGRO
Fecha de Resolución:27/02/2017
Número Procedimiento Concursal:452/2016
Datos Registrales:
Tomo:
20320
Libro:
0
Folio:
71
Hoja:
8-359261
Inscripción:
15
Fecha Inscripción14/03/2017
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20320 , F 71, S 8, H M 359261, I/A 15 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PFA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES SA
Nif:A83993006
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Romero Sanz De Madrid Carlos
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:2
Juez / Ponente:ANDRES SANCHEZ MAGRO
Fecha de Resolución:30/11/2016
Número Procedimiento Concursal:452/2016
Datos Registrales:
Tomo:
20320
Libro:
0
Folio:
71
Hoja:
8-359261
Inscripción:
15
Fecha Inscripción14/03/2017
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20320 , F 71, S 8, H M 359261, I/A 15 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PFA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES SA
Nif:A83993006
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:2
Juez / Ponente:ANDRES SANCHEZ MAGRO
Fecha de Resolución:27/02/2017
Número Procedimiento Concursal:452/2016
Datos Registrales:
Tomo:
20320
Libro:
0
Folio:
71
Hoja:
8-359261
Inscripción:
15
Fecha Inscripción14/03/2017
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20320 , F 71, S 8, H M 359261, I/A 15 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PFA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES SA
Nif:A83993006
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Romero Sanz De Madrid Carlos
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:2
Juez / Ponente:ANDRES SANCHEZ MAGRO
Fecha de Resolución:30/11/2016
Número Procedimiento Concursal:452/2016
Datos Registrales:
Tomo:
20320
Libro:
0
Folio:
70
Hoja:
8-359261
Inscripción:
A
Fecha Inscripción09/01/2017
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20320 , F 70, S 8, H M 359261, I/A A (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PFA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES SA
Nif:A83993006
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:2
Juez / Ponente:ANDRES SANCHEZ MAGRO
Parte Dispositiva:
Declarada en concurso de carácter voluntario al deudor PFA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES SA mediante auto de fecha 30 de noviembre de 2016, con la conservación de facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, y nombrado.Administrador concursal a Don Carlos Romero Sanz de Madrid
Fecha de Resolución:30/11/2016
Número Procedimiento Concursal:452/2016
Datos Registrales:
Tomo:
20320
Libro:
0
Folio:
70
Hoja:
8-359261
Inscripción:
A
Fecha Inscripción09/01/2017
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20320 , F 70, S 8, H M 359261, I/A A (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20320 , F 70, S 8, H M 359261, I/A 14 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20320 , F 70, S 8, H M 359261, I/A 13 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20320 , F 70, S 8, H M 359261, I/A 13 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20320 , F 69, S 8, H M 359261, I/A 12 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28