PEXAMAMIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Viladomat, 310
Código Postal 08029
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PEXAMAMIA SL
CIF B60209673
Capital Social 402000.0 Euros
Fecha de Constitución 24/12/1992
Página Web www.probike.es
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Lopez Medina Francisco Javier
Auditor AUDITIA INTERNATIONAL SLP
VINCULACIONES DE PEXAMAMIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PEXAMAMIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcaide Roig Ramon | Apoderado Solidario | 10/12/2021 | 22/11/2022 |
AUDITIA INTERNATIONAL SLP | Auditor | 03/03/2022 | 22/11/2022 |
AUDITIA INTERNATIONAL SLP | Auditor | 04/08/2017 | 22/11/2022 |
AUDITIA INTERNATIONAL SLP | Auditor | 04/11/2019 | 22/11/2022 |
AUDITIA INTERNATIONAL SLP | Auditor | 21/12/2009 | 22/11/2022 |
AUDITIA INTERNATIONAL SLP | Auditor | 28/10/2011 | 22/11/2022 |
AUDITIA INTERNATIONAL SLP | Auditor | 06/08/2015 | 22/11/2022 |
AUDITIA INTERNATIONAL SLP | Auditor | 11/08/2014 | 22/11/2022 |
AUDITIA INTERNATIONAL SLP | Auditor | 25/09/2013 | 22/11/2022 |
AUDITIA INTERNATIONAL SLP | Auditor | 05/08/2016 | 22/11/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PEXAMAMIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38487 , F 78, S 8, H B 79878, I/A 36 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38487 , F 78, S 8, H B 79878, I/A 35 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38487 , F 77, S 8, H B 79878, I/A 34 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38487 , F 77, S 8, H B 79878, I/A 33 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38487 , F 76, S 8, H B 79878, I/A 32 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: BICIESCAPA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38487 , F 76, S 8, H B 79878, I/A 31 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 7, 9 Y 19 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. SUPRESION DE CLASES DE PARTICIPACIONES SOCIALES. SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38487 , F 76, S 8, H B 79878, I/A 31 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38487 , F 76, S 8, H B 79878, I/A 31 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38487 , F 76, S 8, H B 79878, I/A 31 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38487 , F 76, S 8, H B 79878, I/A 30 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-08