PETRONILA 2000 SICAV - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social PETRONILA 2000 SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PETRONILA 2000 SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PETRONILA 2000 SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGORA SA | Consejero | 02/07/2010 | 28/06/2017 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Entidad Gestora | 28/06/2017 | |
BANKINTER SA | EntidDeposit | 28/06/2017 | |
BEBINTER SA | Consejero | 02/07/2010 | 28/06/2017 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Vicesecret. | 28/06/2017 | |
Garcia Martinez Javier | Secretario No Consejero | 08/08/2016 | 28/06/2017 |
LA ZARAGOZANA SA | Liquidador | 28/06/2017 | 28/06/2017 |
LA ZARAGOZANA SA | Presidente | 02/07/2010 | 28/06/2017 |
LA ZARAGOZANA SA | Consejero Delegado | 02/07/2010 | 28/06/2017 |
LA ZARAGOZANA SA | Consejero | 02/07/2010 | 28/06/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PETRONILA 2000 SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35081 , F 27, S 8, H M 258706, I/A 21 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35081 , F 27, S 8, H M 258706, I/A 21 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35081 , F 27, S 8, H M 258706, I/A 21 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-28
Consejero Delegado
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35081 , F 27, S 8, H M 258706, I/A 21 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15410 , F 141, S 8, H M 258706, I/A 20 (30/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15410 , F 141, S 8, H M 258706, I/A 20 (30/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15410 , F 141, S 8, H M 258706, I/A 20 (30/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15410 , F 141, S 8, H M 258706, I/A 19 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15410 , F 141, S 8, H M 258706, I/A 19 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15410 , F 141, S 8, H M 258706, I/A 18 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-28