PETRO EXPRESS INVESTMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Marcelo Usera, 101
Código Postal 28026
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PETRO EXPRESS INVESTMENT SL
CIF B87436572
Capital Social 20000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 04/12/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PETRO EXPRESS INVESTMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PETRO EXPRESS INVESTMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chen Lei | Administrador Unico | 11/10/2017 | 21/12/2017 |
Chen Lei | Liquidador | 21/12/2017 | 21/12/2017 |
Qian Beini | Administrador Unico | 28/12/2015 | 11/10/2017 |
ACTOS BORME DE PETRO EXPRESS INVESTMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34200 , F 80, S 8, H M 615221, I/A 4 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34200 , F 80, S 8, H M 615221, I/A 4 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34200 , F 80, S 8, H M 615221, I/A 4 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34200 , F 80, S 8, H M 615221, I/A 4 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34200 , F 80, S 8, H M 615221, I/A 3 (11/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34200 , F 80, S 8, H M 615221, I/A 3 (11/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-28
- Rectificación de la escritura de constitución en cuanto a la redacción del apartado 12 del artículo 2º de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34200 , F 80, S 8, H M 615221, I/A 2 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34200 , F 78, S 8, H M 615221, I/A 1 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-2-28
Dirección:C/ MARCELO USERA 101 2º 3 (MADRID)
Comienzo de operaciones:04/12/15
Capital:20.000,00 Euros
Objeto social:Constituye el objeto de la Sociedad: 1.- Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados(CNAE 47.30). 2.- Intermediarios del comercio de combustibles, minerales, metales y productos químicos industriales. (CNAE 46.12). 3.- Intermediarios del comercio de ..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34200 , F 78, S 8, H M 615221, I/A 1 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-2-28