PETRIS ASSETS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Alberes, 60
Código Postal 08017
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PETRIS ASSETS SL
CIF B62760046
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PETRIS ASSETS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PETRIS ASSETS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mateu Nanclares Francisca | Administrador Solidario | 05/05/2017 | 07/08/2018 |
Pedreño Mateu Laia | Administrador Solidario | 05/05/2017 | 07/08/2018 |
Mateu Nanclares Francisca | Administrador Solidario | 01/02/2012 | 05/05/2017 |
Pedreño Cleries Salvador | Administrador | 05/05/2017 |
ACTOS BORME DE PETRIS ASSETS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34405 , F 47, S 8, H B 247281, I/A 11 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-08
- CL ALBERES Num.60 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34405 , F 47, S 8, H B 247281, I/A 10 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34405 , F 47, S 8, H B 247281, I/A 10 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-08
Administrador Solidario
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34405 , F 47, S 8, H B 247281, I/A 10 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34405 , F 46, S 8, H B 247281, I/A 9 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-225-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-243-08