PESQUERIAS FARILLON SL - EXTINGUIDA
Razón Social PESQUERIAS FARILLON SL
CIF B27475292
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores
Fecha de Constitución 04/01/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario Gomez Labayen Jose Luis
VINCULACIONES DE PESQUERIAS FARILLON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PESQUERIAS FARILLON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Labayen Jose Luis | Socio Unico | 28/01/2016 | 25/11/2021 |
Gomez Labayen Jose Luis | Administrador Unico | 28/01/2016 | 25/11/2021 |
Gomez Labayen Jose Luis | Liquidador | 25/11/2021 | 25/11/2021 |
ACTOS BORME DE PESQUERIAS FARILLON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 483 , F 63, S 8, H LU 18212, I/A 3 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-27
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 483 , F 63, S 8, H LU 18212, I/A 3 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-27
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 483 , F 63, S 8, H LU 18212, I/A 3 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-27
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 483 , F 63, S 8, H LU 18212, I/A 3 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-27
- C/ SUAFONTE 5 BAJO (BURELA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 483 , F 63, S 8, H LU 18212, I/A 2 (15/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-27
- C/ ARQUITECTO REY PEDREIRA 13 10 D (CORUÑA (A))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3577 , F 182, S 8, H C 54277, I/A 2 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3577 , F 182, S 8, H C 54277, I/A 2 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 483 , F 60, S 8, H LU 18212, I/A 1 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-27
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 483 , F 60, S 8, H LU 18212, I/A 1 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-27
Dirección:C/ SUAFONTE 5 (BURELA)
Comienzo de operaciones:04/01/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:a)La adquisición y explotación de buques de pesca y demás actividades relacionadas con la pesca, entre las que se incluyen: la captura, importación, adquisición, transformación, comercialización y tratamientos diversos del pescado, incluyendo la importación y exportación del mismo y la prestación d
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 483 , F 60, S 8, H LU 18212, I/A 1 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-27