PESQUERIAS ALBORADA SL - EXTINGUIDA
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Razón Social PESQUERIAS ALBORADA SL
CIF B15384324
Actividad Pesca marina
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PESQUERIAS ALBORADA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PESQUERIAS ALBORADA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carrillo Castiñeira Maria Zulema | Liquidador | 22/01/2018 | 21/12/2018 |
Carrillo Castiñeira Zulema | Consejero Delegado Solidario | 25/03/2011 | 21/12/2018 |
Carrillo Castiñeira Zulema | Presidente | 25/03/2011 | 21/12/2018 |
Carrillo Castiñeira Zulema | Consejero | 25/03/2011 | 21/12/2018 |
Carrillo Castiñeira Maria Zulema | Consejero Delegado Solidario | 22/01/2018 | |
Carrillo Castiñeira Maria Zulema | Presidente | 22/01/2018 | |
Carrillo Castiñeira Maria Zulema | Consejero | 22/01/2018 | |
Martinez Pereira Oscar | Secretario | 22/01/2018 | |
Martinez Pereira Oscar | Consejero Delegado Solidario | 22/01/2018 | |
Martinez Pereira Oscar | Consejero | 22/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PESQUERIAS ALBORADA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2449 , F 160, S 8, H C 7639, I/A 8 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-2-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2449 , F 160, S 8, H C 7639, I/A 8 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-2-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2449 , F 160, S 8, H C 7639, I/A 7 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2449 , F 160, S 8, H C 7639, I/A 7 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-15
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2449 , F 160, S 8, H C 7639, I/A 7 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-15
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2449 , F 159, S 8, H C 7639, I/A 6 (25/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-15
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2449 , F 159, S 8, H C 7639, I/A 6 (25/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-236-15
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-236-15
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-236-15