PESQUERAS SOUNU SL - EXTINGUIDA
Municipio Punta Umbría
Provincia Huelva
Razón Social PESQUERAS SOUNU SL
CIF B21216163
Actividad Pesca marina
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PESQUERAS SOUNU SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PESQUERAS SOUNU SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Corchero Cascales Mateo Jesus | Apoderado | 31/08/2021 | 22/01/2024 |
Corchero Corchero Pedro | Liquidador Mancomunado | 22/01/2024 | 22/01/2024 |
Corchero Corchero Pedro | Administrador Mancomunado | 25/03/2009 | 22/01/2024 |
Sousa Beas Juan Carmelo | Liquidador Mancomunado | 22/01/2024 | 22/01/2024 |
Sousa Beas Juan Carmelo | Administrador Mancomunado | 25/03/2009 | 22/01/2024 |
Nuñez Garrido Rafael | Administrador Mancomunado | 25/03/2009 |
ACTOS BORME DE PESQUERAS SOUNU SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644 , F 150, S 8, H H 4561, I/A 6 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-21
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644 , F 150, S 8, H H 4561, I/A 6 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-21
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644 , F 150, S 8, H H 4561, I/A 6 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-21
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644 , F 150, S 8, H H 4561, I/A 6 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-21
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644 , F 150, S 8, H H 4561, I/A 6 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-21
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644 , F 149, S 8, H H 4561, I/A 5 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-181-21
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-186-21
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-228-21
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644 , F 149, S 8, H H 4561,H , I/ 4 (25/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-21
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644 , F 149, S 8, H H 4561,H , I/ 4 (25/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-21