PESQUERAS MARSIERRA SA - EXTINGUIDA
Dirección social PQUE EMPRESARIAL DE HUELVA S/N
Municipio Huelva
Provincia Huelva
Razón Social PESQUERAS MARSIERRA SA
CIF A21021043
Capital Social 1652783.27 Euros
Actividad Pesca marina
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Marti Dura Jose
VINCULACIONES DE PESQUERAS MARSIERRA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PESQUERAS MARSIERRA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marti Dura Jose | Administrador Unico | 09/01/2013 | 20/12/2013 |
GABINETE ONORATO SLP | Auditor | 09/01/2013 | 07/11/2013 |
Marti Dura Jose | Consejero Delegado | 16/03/2012 | 09/01/2013 |
Marti Dura Jose | Consejero | 16/03/2012 | 09/01/2013 |
Marti Dura Jose | Presidente | 16/03/2012 | 09/01/2013 |
Sierra Garcia Juan | Consejero | 16/03/2012 | 09/01/2013 |
Sierra Marti Juan Jose | Secretario | 16/03/2012 | 09/01/2013 |
Sierra Marti Juan Jose | Consejero | 16/03/2012 | 09/01/2013 |
Sierra Garcia Juan | Presidente | 16/03/2012 | |
R.O. ASESORES SL | Auditor | 17/01/2011 |
ACTOS BORME DE PESQUERAS MARSIERRA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 966 , F 126, S 8, H H 8543, I/A 25 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-21
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 966 , F 126, S 8, H H 8543, I/A 25 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-21
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 966 , F 126, S 8, H H 8543,H , I/ 24 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-21
Capital Anterior: | 60.101,21 | Euros |
Aumento de capital: | 1.592.682,06 | Euros |
Capital Actual: | 1.652.783,27 | Euros |
Porcentaje: | 2.650,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 966 , F 126, S 8, H H 8543,H , I/ 23 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-21
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 966 , F 125, S 8, H H 8543,H , I/ 22 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-21
- Modificados los Estatutos Sociales, dándoles a los mismos nueva redacción
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 966 , F 121, S 8, H H 8543,H , I/ 21 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-21
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 966 , F 121, S 8, H H 8543,H , I/ 21 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 966 , F 121, S 8, H H 8543,H , I/ 21 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-21
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 966 , F 121, S 8, H H 8543,H , I/ 21 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-21
- PQUE EMPRESARIAL DE HUELVA S/N (HUELVA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 966 , F 121, S 8, H H 8543,H , I/ 20 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-21