PESQUERA PEREZ RODRIGUEZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social BJADA MAROUCO DE PALLA 53
Municipio A Guarda
Provincia Pontevedra
Razón Social PESQUERA PEREZ RODRIGUEZ SL
CIF B94131414
Capital Social 250000.0 Euros
Fecha de Constitución 11/12/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PESQUERA PEREZ RODRIGUEZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PESQUERA PEREZ RODRIGUEZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Peniza Rosario Maria | Administrador Unico | 10/12/2020 | 03/11/2023 |
Rodriguez Peniza Rosario Maria | Liquidador | 03/11/2023 | 03/11/2023 |
Perez Vicente Eduardo | Administrador Solidario | 05/01/2016 | 10/12/2020 |
Rodriguez Peniza Rosario Maria | Administrador Solidario | 05/01/2016 | 10/12/2020 |
ACTOS BORME DE PESQUERA PEREZ RODRIGUEZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4089, L 4089, F 116, S 8, H PO 59486, I/A 3 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4089, L 4089, F 116, S 8, H PO 59486, I/A 3 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4089, L 4089, F 116, S 8, H PO 59486, I/A 3 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-36
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4089, L 4089, F 116, S 8, H PO 59486, I/A 3 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-36
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4089, L 4089, F 116, S 8, H PO 59486, I/A 2 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4089, L 4089, F 116, S 8, H PO 59486, I/A 2 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-36
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4089, L 4089, F 116, S 8, H PO 59486, I/A 2 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-36
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4089, L 4089, F 115, S 8, H PO 59486, I/A 1 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-36
Dirección:BJADA MAROUCO DE PALLA 53 (GUARDA (A))
Comienzo de operaciones:11/12/15
Capital:250.000,00 Euros
Objeto social:La explotación de buques de pesca, y la compraventa y comercialización de pescado. Podrá también desarrollar todas aquellas actividades conexas, derivadas o relacionadas con las anteriores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4089, L 4089, F 115, S 8, H PO 59486, I/A 1 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-36