PESQUERA GIMAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social MUELL SUR 21 - CELEIRO
Municipio Viveiro
Provincia Lugo
Razón Social PESQUERA GIMAR SL
CIF B36186708
Actividad Pesca marina
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario PESQUERIAS ARDORA SL
VINCULACIONES DE PESQUERA GIMAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PESQUERA GIMAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PESQUERIAS ARDORA SL | Socio Unico | 19/10/2009 | 02/03/2012 |
Regal Pino Samuel | Administrador Solidario | 19/10/2009 | 02/03/2012 |
Regal Pino Xoan Anton | Administrador Solidario | 19/10/2009 | 02/03/2012 |
Entenza Agulla Maria Del Carmen | Apoderado | 19/10/2009 | |
Garrido Entenza Maria Del Carmen | Apoderado Mancomunado | 19/10/2009 | |
Garrido Entenza Maria Jose | Apoderado Mancomunado | 19/10/2009 | |
Garrido Piñeiro Raul | Administrador Unico | 19/10/2009 |
ACTOS BORME DE PESQUERA GIMAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413 , F 173, S 8, H LU 13400, I/A 2 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-27
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413 , F 173, S 8, H LU 13400, I/A 2 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-27
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-27
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-159-27
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-215-27
- MUELL SUR 21 - CELEIRO (VIVEIRO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413 , F 171, S 8, H LU 13400, I/A 1 (19/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-27
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413 , F 171, S 8, H LU 13400, I/A 1 (19/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-27
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413 , F 171, S 8, H LU 13400, I/A 1 (19/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-27
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413 , F 171, S 8, H LU 13400, I/A 1 (19/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-27
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413 , F 171, S 8, H LU 13400, I/A 1 (19/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-27