PESQUERA BIKOTE SAL - EXTINGUIDA
Municipio Pasaia
Provincia Gipuzkoa
Razón Social PESQUERA BIKOTE SAL
CIF A20053096
Actividad Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PESQUERA BIKOTE SAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PESQUERA BIKOTE SAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Zalacain Bengoa Gorka | Administrador Unico | 02/06/2014 | 29/02/2016 |
Zalacain Bengoa Gorka | Liquidador | 29/02/2016 | 29/02/2016 |
Zalacain Salegui Gregorio | Administrador Unico | 29/10/2009 | 02/06/2014 |
Zalacain Bengoa Imanol | Administrador Solidario | 29/10/2009 | |
Zalacain Salegui Gregorio | Administrador Solidario | 29/10/2009 |
ACTOS BORME DE PESQUERA BIKOTE SAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1281 , F 173, S 8, H SS 5481, I/A 12 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1281 , F 173, S 8, H SS 5481, I/A 12 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1281 , F 173, S 8, H SS 5481, I/A 12 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1281 , F 173, S 8, H SS 5481, I/A 12 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1281 , F 173, S 8, H SS 5481, I/A 11 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1281 , F 173, S 8, H SS 5481, I/A 11 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-45-20
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-11-20
- MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 9º, 10º, 11º Y 12º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, RELATIVOS A LA FORMA DE REGIR Y ADMINISTRAR LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1281 , F 172, S 8, H SS 5481, I/A 10 (29/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-20
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1281 , F 172, S 8, H SS 5481, I/A 10 (29/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-20