PESO NATURAL SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social PESO NATURAL SL
CIF B58072141
Capital Social 633009.88 Euros
Actividad Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único CASA SANTIVERI SL
VINCULACIONES DE PESO NATURAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PESO NATURAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASA SANTIVERI SL | Administrador Unico | 08/10/2013 | 05/06/2018 |
Santiveri Arroita Rafael | Apoderado Solidario | 04/11/2013 | 05/06/2018 |
Santiveri Hernandez Beatriz | Apoderado Solidario | 29/12/2014 | 05/06/2018 |
Torres Mon Jorge | REPR.143 RRM | 08/10/2013 | 05/06/2018 |
Torres Wiehink Sergio | Apoderado Solidario | 04/11/2013 | 05/06/2018 |
Torres Mon Jorge | Administrador | 08/10/2013 |
ACTOS BORME DE PESO NATURAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22375 , F 48, S 8, H B 35913, I/A 9 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-112-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART. 6 : FIJACION DEL INICIO Y CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, INICIANDOSE EL DIA 1 DE ENERO Y FINALIZANDO EL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22375 , F 47, S 8, H B 35913, I/A 8 (27/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-08
Capital Anterior: | 3.005,06 | Euros |
Aumento de capital: | 630.004,82 | Euros |
Capital Actual: | 633.009,88 | Euros |
Porcentaje: | 20.964,80 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22375 , F 47, S 8, H B 35913, I/A 7 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22375 , F 47, S 8, H B 35913, I/A 6 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22375 , F 46, S 8, H B 35913, I/A 5 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: CASA SANTIVERI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22375 , F 46, S 8, H B 35913, I/A 4 (18/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-205-08
- FABRICACION,COMERCIALIZACION,DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DIETETICOS,COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS,ESPECIES VEGETALES,COSMETICA NATURAL Y ALIMENTACION EN GENERAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22375 , F 44, S 8, H B 35913, I/A 3 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-199-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.6 : FIJACION DEL INICIO Y CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, INICIANDOSE EL DIA 1 DE ABRIL Y FINALIZANDO EL 31 DE MARZO DE CADA AÑO.MODIFICACION Y REFUNDICION DE ESTATUTOS,ADAPTANDOSE AL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2010 DE 2 DE JULIO(SOCIEDADES DE CAPITAL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22375 , F 44, S 8, H B 35913, I/A 3 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-199-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22375 , F 44, S 8, H B 35913, I/A 3 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-199-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22375 , F 44, S 8, H B 35913, I/A 3 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-199-08