PESEGRI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Cesar Augusto, 3
Código Postal 50004
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social PESEGRI SL
CIF B99134512
Capital Social 3306.0 Euros
Actividad Limpieza general de edificios
Fecha de Constitución 28/11/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PESEGRI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PESEGRI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arasanz Laplana Jose Antonio | Liquidador | 31/10/2018 | 31/10/2018 |
Arasanz Laplana Jose Antonio | Administrador Unico | 24/11/2011 | 31/10/2018 |
Salvo Samanes Ana Maria Rosario | Apoderado | 05/06/2014 | 31/10/2018 |
Serrano Salvo Ignacio | Administrador Unico | 26/10/2011 | 24/11/2011 |
Salvo Samanes Ana Maria Rosario | Administrador Unico | 26/10/2011 |
ACTOS BORME DE PESEGRI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3459 , F 96, S 8, H Z 42607, I/A 10 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3459 , F 96, S 8, H Z 42607, I/A 10 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3459 , F 96, S 8, H Z 42607, I/A 10 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3459 , F 96, S 8, H Z 42607, I/A 10 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3459 , F 96, S 8, H Z 42607, I/A 9 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-50
- AVDA CESAR AUGUSTO 3 2º A (ZARAGOZA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3459 , F 95, S 8, H Z 42607, I/A 8 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3459 , F 95, S 8, H Z 42607, I/A 7 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3459 , F 95, S 8, H Z 42607, I/A 7 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3459 , F 95, S 8, H Z 42607, I/A 6 (26/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3459 , F 95, S 8, H Z 42607, I/A 6 (26/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-50