PESCATERIA 2-4 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sindicat, 67
Código Postal 07002
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social PESCATERIA 2-4 SL
CIF B57862088
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 08/05/2014
Nombres Anteriores
- BOATZZZ SPAIN SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PESCATERIA 2-4 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PESCATERIA 2-4 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Clar Barcelo Jose Francisco | Apoderado | 10/06/2015 | 11/02/2021 |
Clar Barcelo Raimundo | Apoderado Solidario | 21/04/2017 | 11/02/2021 |
Dadeau Pauline Madeleine Francoise | Administrador Unico | 15/07/2019 | 11/02/2021 |
Dadeau Pauline Madeleine Francoise | Liquidador | 11/02/2021 | 11/02/2021 |
Jones John Charles | Socio Unico | 29/06/2017 | 11/02/2021 |
Jones John Charles | Apoderado | 30/05/2018 | 09/10/2019 |
Jones John Charles | Consejero | 30/05/2018 | 15/07/2019 |
Ullmann Hamon Franck | Presidente | 30/05/2018 | 15/07/2019 |
Ullmann Hamon Franck | Consejero Delegado | 30/05/2018 | 15/07/2019 |
Ullmann Hamon Franck | Consejero | 30/05/2018 | 15/07/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PESCATERIA 2-4 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821 , F 100, S 8, H PM 74118, I/A 15 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821 , F 100, S 8, H PM 74118, I/A 15 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821 , F 100, S 8, H PM 74118, I/A 15 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-07
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821 , F 100, S 8, H PM 74118, I/A 15 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821 , F 100, S 8, H PM 74118, I/A 15 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821 , F 100, S 8, H PM 74118, I/A 15 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821 , F 100, S 8, H PM 74118, I/A 14 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-07
- C/ SINDICATO 67 1 - DESPACHO 3 (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821 , F 100, S 8, H PM 74118, I/A 13 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-07
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2716 , F 23, S 8, H PM 74118, I/A 12 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2716 , F 23, S 8, H PM 74118, I/A 12 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-07