PESCASIERRA SL - EXTINGUIDA
Municipio Cádiz
Provincia Cádiz
Razón Social PESCASIERRA SL
CIF B11039039
Actividad Pesca marina
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Canto Guerra Ines
Auditor Mancera Claveria Juan
VINCULACIONES DE PESCASIERRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PESCASIERRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Canto Guerra Ines | Administrador Unico | 20/01/2016 | 19/05/2022 |
Carrido Piñeriro Angel | Apoderado | 21/01/2015 | 19/05/2022 |
Lopez Lozano Juan Jose | Auditor Suplente | 05/02/2009 | 19/05/2022 |
Mancera Claveria Juan | Auditor | 05/02/2009 | 19/05/2022 |
Garrido Canto Ines | Administrador Unico | 16/04/2014 | 20/01/2016 |
Garrido Canto Sonia | Administrador Unico | 16/04/2014 |
ACTOS BORME DE PESCASIERRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2183 , F 1, S 8, H CA 5066, I/A 24 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-11
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2183 , F 1, S 8, H CA 5066, I/A 24 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-11
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 18º.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1835 , F 26, S 8, H CA 5066, I/A 23 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1835 , F 26, S 8, H CA 5066, I/A 23 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1835 , F 26, S 8, H CA 5066, I/A 23 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-11
- Rectificar la inscripción en el sentido de hacer constar que se omitió en ella, las expresiones "y aun incidiendo en representación múltiple o en autocontratación" y "Ejercitar todas las facultades conferidas, aunque al ejercitarlas incurran en la figura jurídica de autocontratación o múltiple repre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1835 , F 26, S 8, H CA 5066, I/A 22 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1835 , F 25, S 8, H CA 5066, I/A 21 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-11
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 18º.- Resumen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1835 , F 23, S 8, H CA 5066, I/A 20 (16/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1835 , F 23, S 8, H CA 5066, I/A 20 (16/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1835 , F 23, S 8, H CA 5066, I/A 20 (16/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-11