PESCAFINA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Jose Fernandez Lopez, 0
Municipio Redondela
Provincia Pontevedra
Razón Social PESCAFINA SA
CIF A28419273
Página Web pescafina.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único PESCANOVA SA
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE PESCAFINA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PESCAFINA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BDO AUDITORES SL | Auditor | 21/07/2009 | 16/11/2015 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 12/12/2014 | 16/11/2015 |
PESCANOVA SA | Administrador Unico | 15/02/2013 | 16/11/2015 |
Pesquera Plazaola Ignacio | Representante | 24/09/2014 | 16/11/2015 |
Artal Ferreres Jorge | Apoderado | 31/10/2014 | |
Grandio Fernandez Victoriano Jose | Apoderado | 31/10/2014 | |
Real Rodriguez Cesar | Apoderado | 31/10/2014 | |
Hurtado Iglesias Santiago | Apoderado Solidario | 27/06/2013 | 22/10/2014 |
Touza Touriño Senen | Apoderado Solidario | 27/06/2013 | 22/10/2014 |
Fernandez De Sousa Faro Manuel Maria | Apoderado | 02/10/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PESCAFINA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4055, L 4055, F 126, S 8, H PO 58778, I/A 3 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-36
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4055, L 4055, F 126, S 8, H PO 58778, I/A 3 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-36
- De conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, con fecha =19 de agosto de 2.015= ha sido objeto de =inserción= en la =página web corporativa de la sociedad de esta hoja " www.pescafina.com"= el =proyecto común de fusión y doble segregación= aprobado por
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4055, L 4055, F 126, S 8, H PO 58778, I/A2marg (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-36
- Creación de la página web corporativa: pescafina.com
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4055, L 4055, F 126, S 8, H PO 58778, I/A 2 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-36
- MODIFICADO el artículo 4º de los estatutos sociales correspondiente al DOMICILIO SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4055, L 4055, F 126, S 8, H PO 58778, I/A 2 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-36
- C/ RUA DE JOSE FERNANDEZ LOPEZ 0 - CHAPELA (REDONDELA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4055, L 4055, F 40, S 8, H PO 58778, I/A 1 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-36
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/11
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21224 , F 39, S 8, H M 100006, I/A 95 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21224 , F 38, S 8, H M 100006, I/A 94 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21224 , F 38, S 8, H M 100006, I/A 93 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21224 , F 38, S 8, H M 100006, I/A 92 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-28