PESCADOS JB SL - EXTINGUIDA
Provincia Áraba/Alava
Razón Social PESCADOS JB SL
CIF B01027606
Actividad Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PESCADOS JB SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PESCADOS JB SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lamas Irisarri Maitane | Apoderado Solidario | 20/04/2016 | 22/03/2021 |
Saez De Ibarra Irisarri Iker | Apoderado Solidario | 20/04/2016 | 22/03/2021 |
Saez De Ibarra Martinez De Luco Angel | Administrador Unico | 27/09/2018 | 22/03/2021 |
Saez De Ibarra Martinez De Luco Angel | Liquidador | 22/03/2021 | 22/03/2021 |
Lamas Irisarri Carlos | Administrador Unico | 20/04/2016 | 27/09/2018 |
Lamas Irisarri Susana | Apoderado Solidario | 20/04/2016 | 27/09/2018 |
Saez Ibarra Martinez Luco Angel | Administrador Unico | 20/04/2016 |
ACTOS BORME DE PESCADOS JB SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 557 , F 20, S 8, H VI 2432, I/A 8 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-01
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 557 , F 20, S 8, H VI 2432, I/A 8 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-01
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 557 , F 20, S 8, H VI 2432, I/A 8 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-01
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 557 , F 20, S 8, H VI 2432, I/A 8 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-01
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 557 , F 20, S 8, H VI 2432, I/A 7 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-01
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 557 , F 20, S 8, H VI 2432, I/A 7 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-01
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 557 , F 20, S 8, H VI 2432, I/A 7 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-01
Administrador Unico
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 557 , F 19, S 8, H VI 2432, I/A 6 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-01
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 557 , F 19, S 8, H VI 2432, I/A 6 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-01
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-186-01