PESCADOS IRIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Anselmo Solar, 31
Código Postal 33204
Municipio Gijón
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social PESCADOS IRIS SL
CIF B52574035
Capital Social 12000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios
Fecha de Constitución 28/08/2019
Órgano Administración Administrador único
Propietario Cubria Rodriguez Domingo
VINCULACIONES DE PESCADOS IRIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PESCADOS IRIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cubria Rodriguez Domingo | Socio Unico | 15/10/2019 | 20/04/2021 |
Cubria Rodriguez Domingo | Administrador Unico | 21/08/2019 | 20/04/2021 |
Cubria Rodriguez Domingo | Liquidador | 20/04/2021 | 20/04/2021 |
ACTOS BORME DE PESCADOS IRIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4363 , F 104, S 8, H AS 55507, I/A 4 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4363 , F 104, S 8, H AS 55507, I/A 4 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4363 , F 104, S 8, H AS 55507, I/A 4 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4363 , F 104, S 8, H AS 55507, I/A 4 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-33
- CNAE 0311 Actividad principal: pesca marina ; Otras actividades: Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios (CNAE: 4638); Comercio al por mayor de animales vivos (CNAE: 4623)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4363 , F 104, S 8, H AS 55507, I/A 3 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Objeto social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4363 , F 104, S 8, H AS 55507, I/A 3 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-33
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4363 , F 104, S 8, H AS 55507, I/A 2 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4363 , F 104, S 8, H AS 55507, I/A 1 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-33
Dirección:CALLE ANSELMO SOLAR Número31 10 I (GIJON)
Comienzo de operaciones:28/08/19
Capital:12.000,00 Euros
Objeto social:CNAE 4638 Si alguna de las siguientes actividades tuviera caracter profesional la sociedad actuara como mediadora Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios. Comercio al por mayor de animales vivos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4363 , F 104, S 8, H AS 55507, I/A 1 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-33