PESCADOS DAVID MUÑOZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social URB LAS QUINTAS, CALLE JOSE DE SOTO Y MOLINA, NUM
Municipio Jerez de la Frontera
Provincia Cádiz
Razón Social PESCADOS DAVID MUÑOZ SL
CIF B11880325
Capital Social 50000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios
Fecha de Constitución 01/12/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Muñoz De La Barrera David
VINCULACIONES DE PESCADOS DAVID MUÑOZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PESCADOS DAVID MUÑOZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Muñoz De La Barrera David | Socio Unico | 22/12/2009 | 03/07/2018 |
Muñoz De La Barrera David | Administrador Unico | 22/12/2009 | 03/07/2018 |
Muñoz De La Barrera David | Liquidador | 03/07/2018 | 03/07/2018 |
ACTOS BORME DE PESCADOS DAVID MUÑOZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1961 , F 174, S 8, H CA 39777, I/A 2 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1961 , F 174, S 8, H CA 39777, I/A 2 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1961 , F 174, S 8, H CA 39777, I/A 2 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-11
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1961 , F 174, S 8, H CA 39777, I/A 2 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-11
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-190-11
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1961 , F 173, S 8, H CA 39777, I/A 1 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-11
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1961 , F 173, S 8, H CA 39777, I/A 1 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-11
Dirección:URB LAS QUINTAS, CALLE JOSE DE SOTO Y MOLINA, NUM (JEREZ DE LA FRONTERA)
Comienzo de operaciones:01/12/09
Capital:50.000,00 Euros
Objeto social:Comercio al por mayor y al por menor de pescados y mariscos. Importación de pescados y mariscos. Fabricación de conservas de pescados y mariscos. La importación y exportación de productos alimenticios tales como carnes, vinos, lácteos, vegetales, con las autorizaciones legales correspondientes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1961 , F 173, S 8, H CA 39777, I/A 1 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-11